柯阳
1982年9月生,安徽青阳人,现任北京中海融基科技有限公司总经理。
个人履历:
2007年,长崎大学。
2008年,新西兰惠灵顿维多利亚大学荣誉文学学士。
2014年4月-2016年5月,金葵花资本管理有限公司副总裁。负责公司日常行政、投资及财富管理业务。
2016年6月-2019年1月,中和瑞信顾问有限公司董事总经理。负责公司整体运营和管理,提供保险和财富管理业务,负责公司香港证监会监管的第1类(证券交易),第4类(就证券提供意见)及第9类(资产管理)受规管牌照业务。
2018年,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。
2019年,清华大学五道口金融学院互联网金融高级研修班。
2019年5月-2020年3月,顶石盛丰资产管理有限公司公司董事及副总裁。负责处理集团及公司基金和资产管理业务、发展战略、经营方针及财务预算等业务重大事项。
2020年6月至今,北京中海融基科技有限公司总经理,为地方政府和优质企业以基金债形式提供完整的融资方案。
北京中海融基科技有限公司成立于2017年03月24日